KRS 0000189748
NIP9591444815
REGON29122150500000
NazwaELLIMETAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELLIMETAL POLSKA
Data rejestracji 22 sty 2004 (21 lat temu) 22 sty 2004
Data usunięcia 20 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NISKA, 2, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCHSTOKOTA NV Z SIEDZIBĄ W LOKEREN (BELGIA)
Wspólnik
2004-01-22
2004-08-12
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ELLIMETAL NV Z SIEDZIBĄ W MEEUWEN - GRUITRODE (BELGIA)
Wspólnik
2004-08-12
2015-11-20
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
GUY ALFONS TONY VANBOCKRIJCK
Likwidator
2010-06-09
2015-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) VICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W SPRAWACH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH LUB JEJ RÓWNOWARTOŚĆ W WALUTACH OBCYCH OBLICZONĄ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Z DNIA ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, C) CZŁONEK ZARZĄDU - W KAŻDYM PRZYPADKU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
SERVAAS PAUL ALFONS VAN DEN NOORTGATE
PREZES
2004-01-22
2004-08-12
PIET DE ROOVER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-22
2009-10-09
ANDRZEJ RUDNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-22
2004-08-12
JOZEF FRANCIS MARIA G. NACKAERTS
PREZES
2004-08-12
2009-10-09
GUY ALFONS TONY VANBOCKRIJCK
VICEPREZES
2004-08-12
2009-10-09
GUY ALFONS TONY VANBOCKRIJCK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-09
2010-06-09
2004-01-22
2004-08-12
STOKOTA "POLINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-08-12
2010-06-09
ELLIMETAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-22
2004-08-12
ŁÓDZKA, 296A, KIELCE, 25-655, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie