KRS 0000378821
NIP5472130876
REGON24187515700000
NazwaFRANKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRANKS POLSKA
Data rejestracji 17 lut 2011 (14 lat temu) 17 lut 2011
Data usunięcia 13 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMARIUSZ ROBERT SZPAK
Wspólnik
2011-02-17
2017-07-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
MILOS S.A.
Wspólnik
2011-02-17
2017-07-13
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSPÓLNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
ARTUR JORGE VIEIRA BORGES DUARTE
PREZES ZARZĄDU
2011-02-17
2017-07-13
MARIUSZ ROBERT SZPAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-17
2017-07-13
AGOSTINHO GOMES DA SILVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-17
2017-07-13
2011-02-17
2011-03-01
3 MAJA, 19, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2011-03-01
2015-07-28
SOBIESKIEGO, 62A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie