KRS 0000286979
NIP5472074439
REGON24069558800000
NazwaFRANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRANK
Data rejestracji 22 sie 2007 (17 lat temu) 22 sie 2007
Data usunięcia 14 mar 2017 14 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOBIESKIEGO, 62A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 188300,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCHA.B.D. - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SGPS S.A.
Wspólnik
2007-08-22
2017-03-14
3012 (TRZY TYSIĄCE DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.600,00 PLN (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
MARIUSZ ROBERT SZPAK
Wspólnik
2007-08-22
2017-03-14
754 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.700,00 PLN (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
JOSE MANUEL DA COSTA PINTO
PREZES ZARZĄDU
2007-08-22
2010-03-23
ARTUR DUARTE
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2010-03-23
2017-03-14
JOSE ALBERTO SA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2010-03-23
2017-03-14
MARIUSZ ROBERT SZPAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-22
2011-11-22
MARCO ANTONIO MOURA MARQUES
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-22
2010-03-23
2007-08-22
2010-04-26
AEROSHOES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie