KRS 0000377974
NIP7252040304
REGON10104034600000
NazwaPLASKOBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLASKOBEL
Data rejestracji 11 lut 2011 (14 lat temu) 11 lut 2011
Data usunięcia 30 mar 2020 30 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NICIARNIANA, 50/52, ŁÓDŹ, 92-320, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7252040304
data rejestracji 01 mar 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHEFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2011-02-11
2012-07-24
1000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
DREYPLAS GMBH
Wspólnik
2012-07-24
2018-09-25
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-09-25
2020-03-30
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14266982000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SIMONE WIRZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-01
2018-09-25
EWA LUCYNA KUROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-12
2020-03-30
ROBERT PRZYBYLSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-25
2020-03-30
EWA KUROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-11
2011-08-31
JACEK ŁYŻWA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-31
2015-05-04
2011-02-11
2013-02-20
HENRYKA SIENKIEWICZA, 82/84, ŁÓDŹ, 90 - 318, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie