KRS 0000376337
NIP7811860496
REGON30165588600000
NazwaOCEANIC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOCEANIC INVEST
Data rejestracji 24 sty 2011 (14 lat temu) 24 sty 2011
Data usunięcia 08 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUKOWSKA, 237, POZNAŃ, 60-189, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3240000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811860496
data rejestracji 01 kwi 2014
status Czynny
57109013620000000115757307
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEIWONA MARIA RUMIŃSKA-HODURA
Beneficjent
CEZARY JACEK RUMIŃSKI
Beneficjent
CEZARY JACEK RUMIŃSKI
zgłaszający - komplementariusz
MACIEJ MUSIAŁOWICZ
Wspólnik
2011-01-24
2014-02-25
3.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.620.000 ZŁ
MIROSŁAWA RUMINSKA
Wspólnik
2011-01-24
2016-08-08
3.239 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.619.500,00 ZŁ
IWONA RUMIŃSKA HODURA
Wspólnik
2014-02-25
2016-08-08
3240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.620.000,00 ZŁ
IWONA MARIA RUMIŃSKA-HODURA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
CEZARY JACEK RUMIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIROSŁAWA RUMINSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-24
2016-08-08
IWONA RUMIŃSKA HODURA
PREZES ZARZĄDU
2014-02-25
2016-08-08
MACIEJ MUSIAŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-01-24
2014-02-25
2011-01-24
2014-02-25
MAC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie