KRS 0000171158
NIP7811734892
REGON63448513300000
NazwaJAG CENTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJAG CENTER POLAND
Data rejestracji 26 sie 2003 (21 lat temu) 26 sie 2003
Data usunięcia 06 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUKOWSKA, 237, POZNAŃ, 60-189, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #7110 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #9262 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9252A DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #7440Z REKLAMAMATTHIEU VAN BERKEL
Wspólnik
2003-08-26
2023-10-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00ZŁ
RICHARD WENINK
Wspólnik
2003-08-26
2023-10-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RICHARD WENINK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-26
2023-10-06
MATTHIEU VAN BERKEL
PREZES
2003-08-26
2023-10-06
2003-08-26
2003-09-17
JAG CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie