KRS 0000375792
NIP7393819461
REGON28058219500000
NazwaFTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFTS GROUP
Data rejestracji 27 sty 2011 (14 lat temu) 27 sty 2011
Data usunięcia 13 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #7711 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #0220Z POZYSKIWANIE DREWNAWOJCIECH MARIAN ANTONOWICZ
Wspólnik
2011-01-27
2014-02-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
JANINA SIENKIEWICZ
Wspólnik
2011-01-27
2014-02-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
JAROSŁAW OSIAL
Wspólnik
2011-01-27
2014-02-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ANDRZEJ KAZIMIERZ SIERPIŃSKI
Wspólnik
2014-02-28
2020-08-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,- ZŁ
DARIUSZ LEON SOLNICKI
Prokurent
2014-02-28
2020-08-13
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
WOJCIECH MARIAN ANTONOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-01-27
2014-02-28
ANDRZEJ KAZIMIERZ SIERPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-28
2020-08-13
2011-01-27
2014-02-28
WESTERPLATTE, 4, OLSZTYN, 10-446, OLSZTYN, POLSKA
2014-02-28
2018-08-01
WYSZYŃSKIEGO, 15, OLSZTYN, 10-457, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie