KRS 0000375468
NIP7010273536
REGON14273588100000
NazwaRIT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRIT COMPANY
Data rejestracji 11 sty 2011 (14 lat temu) 11 sty 2011
Data usunięcia 07 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEANDRII TKACHENKO
Wspólnik
2011-01-11
2017-11-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ARTEM ROSHKIVSKYI
Wspólnik
2011-01-11
2017-11-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ANDRII TKACHENKO
PREZES
2011-01-11
2017-11-07
SVITLANA TKACHENKO
WICEPREZES
2011-01-11
2017-11-07
NATALIA ROSHKIVSKA
WICEPREZES
2011-01-11
2017-11-07
ARTEM ROSHKIVSKYI
WICEPREZES
2011-01-11
2017-11-07
2011-01-11
2016-01-19
SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie