KRS 0000374534
NIP7010274866
REGON14275276700000
NazwaPOINTSBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOINTSBROKERS
Data rejestracji 30 gru 2010 (14 lat temu) 30 gru 2010
Data usunięcia 09 mar 2021 09 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTWSEBASTIAN MARCIN STARZYŃSKI
Beneficjent
SEBASTIAN MARCIN STARZYŃSKI
reprezentant
SEBASTIAN MARCIN STARZYŃSKI
Wspólnik
2010-12-30
2021-03-09
114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.700,00 ZŁ
EWA KATARZYNA STARZYŃSKA
Wspólnik
2010-12-30
2015-06-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
ADAM BORSUKIEWICZ
Wspólnik
2010-12-30
2012-03-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-06-18
2019-01-08
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
14167671600000
SEBASTIAN MARCIN STARZYŃSKI
Likwidator
2020-06-23
2021-03-09
SEBASTIAN MARCIN STARZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
SEBASTIAN MARCIN STARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-30
2020-06-23
EWA KATARZYNA STARZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-30
2015-06-18
ADAM BORSUKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-30
2012-03-30
2010-12-30
2011-06-29
COFFEE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-29
2015-06-18
COFFEEDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-18
2020-06-23
POINTSBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-30
2019-01-08
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 87, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie