KRS 0000374285
NIP5342461913
REGON14273477500000
NazwaINVEST REFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVEST REFORM
Data rejestracji 23 gru 2010 (14 lat temu) 23 gru 2010
Data usunięcia 19 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.KRAKOWSKA, 60, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49233450,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5342461913
data rejestracji 01 lut 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHSABRI BEKDAS
reprezentant
1963-04-01
MICHAEL ANDERSON
Beneficjent
1983-09-01
SABRI BEKDAS
Wspólnik
2010-12-23
2011-09-21
98 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900 ZŁ
1963-04-01
MATEUSZ KRYSTIAN BEKDAS
Wspólnik
2011-09-21
2011-10-26
97 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4850 ZŁ
Wspólnik
2011-10-26
2022-10-19
984669 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49233450 ZŁ
01188045500000
MICHAEL ANDERSON
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DEPORIUM INC SP. Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE (KRS 0000141821), KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W SPÓŁCE REFORMER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE (KRS 0000086095), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ INVEST REFORM SP.ZO.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
SABRI BEKDAS
PREZES ZARZĄDU
2010-12-23
2011-09-21
1963-04-01
ELŻBIETA ZDZISŁAWA DYŚ
PREZES ZARZĄDU
2011-09-21
2011-10-13
MATEUSZ KRYSTIAN BEKDAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-21
2011-10-13
SABRI BEKDAS
PREZES ZARZĄDU
2011-10-13
2022-10-19
1963-04-01
2010-12-23
2022-10-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-23
2022-10-19
INVEST REFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-23
2022-10-19
AL.KRAKOWSKA, 60, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
2015-07-07
2022-10-19
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-07-07
2022-10-19
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-07-07
2022-10-19
421 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
2015-07-07
2022-10-19
422 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2015-07-07
2022-10-19
431 - ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2015-07-07
2022-10-19
641 - POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-07-07
2022-10-19
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-07-07
2022-10-19
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-07-07
2022-10-19
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-07-07
2022-10-19
711 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie