KRS 0000367741
NIP5342459477
REGON14265041700000
NazwaTEPE AKFEN PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTEPE AKFEN PRIM
Data rejestracji 27 paź 2010 (14 lat temu) 27 paź 2010
Data usunięcia 04 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KRAKOWSKA, 60, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105985000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO_ILONA@VP.PL
Dane podatkowe
NIP 5342459477
data rejestracji 02 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMUSTAFA SANI SENER
Beneficjent
1955-02-14
SABRI BEKDAS
reprezentant
1963-04-01
ALI KURTDARCAN
Beneficjent
1951-02-19
SABRI BEKDAS
Wspólnik
2010-10-27
2010-12-31
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH
1963-04-01
MATEUSZ KRYSTIAN BEKDAS
Wspólnik
2010-12-31
2011-02-04
98 UDZIAŁÓW PO 50ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 900 ZŁ(CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2011-02-04
2022-04-04
2119700 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105985000 ZŁ
01622014300000
MUSTAFA SANI SENER
Beneficjent
PRZEWODNICZĄCY W SPÓŁCE AKFEN ALTYAPI DANISMANILK Z SIEDZIBĄ W TURCJI, KTÓRA POSIADA 26 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W SPÓŁCE TEPE-AKFEN-REFORM SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE (KRS0000197538) , KTÓRA PODSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ TEPE AKFEN PRIM SP.Z O.O.
ALI KURTDARCAN
Beneficjent
PRZEWODNICZĄCY W SPÓŁCE TEPE INSAAT SANAYI AS Z SIEDZIBĄ W TURCJI, KTÓRA POSIADA 30 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W SPÓŁCE TEPE-AKFEN-REFORM SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE (KRS0000197538) , KTÓRA PODSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ TEPE AKFEN PRIM SP.Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
SABRI BEKDAS
PREZES ZARZĄDU
2010-10-27
2022-04-04
1963-04-01
MATEUSZ KRYSTIAN BEKDAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-04
2016-10-07
2015-07-06
2022-04-04
439 - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
2015-07-06
2022-04-04
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-07-06
2022-04-04
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-07-06
2022-04-04
431 - ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2015-07-06
2022-04-04
433 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2015-07-06
2022-04-04
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-07-06
2022-04-04
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-07-06
2022-04-04
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-07-06
2022-04-04
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-07-06
2022-04-04
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2010-10-27
2022-04-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-27
2022-04-04
TEPE AKFEN PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-27
2022-04-04
AL. KRAKOWSKA, 60, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie