KRS 0000373569
NIP5222969098
REGON14272863900000
NazwaZADBANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZADBANO
Data rejestracji 21 gru 2010 (14 lat temu) 21 gru 2010
Data usunięcia 18 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 251, WARSZAWA, 04-866, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222969098
data rejestracji 01 mar 2011
status Czynny
84105010251000009030857172
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
03150010121210101728940000
SANPL 63 Oddział w Warszawie
ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA
31105010251000009030857156
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
09105010251000009030857164
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
58150010121210101728810000
SANPL 63 Oddział w Warszawie
ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIEPAWEŁ PORADZKI
Beneficjent
PAWEŁ PORADZKI
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ PORADZKI
Wspólnik
2010-12-21
2021-06-18
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ PORADZKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM MARCIN BAJOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-21
2021-05-28
PAWEŁ PORADZKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-21
2021-06-18
ŁUKASZ JAN TWAROGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-21
2021-06-18
MARCIN MAREK WASILEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-21
2011-10-03
ANNA MONIKA ŁUKAWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-21
2014-08-01
2010-12-21
2021-02-04
DTS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-21
2015-07-01
ŚWIATOWA, 22, WARSZAWA, 02-229, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie