KRS 0000371227
NIP9562282149
REGON34083910400000
NazwaBUSINESS 4 HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUSINESS 4 HEALTH
Data rejestracji 23 lis 2010 (14 lat temu) 23 lis 2010
Data usunięcia 21 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KURHAN, 10M, WARSZAWA, 02-203, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5813Z WYDAWANIE GAZETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#72 INFORMATYKA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2010-11-23
2016-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
34041778000000
MARIUSZ GŁAGOLSKI
Wspólnik
2012-05-11
2013-06-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ
MAŁGORZATA KACZOREK
Wspólnik
2016-11-30
2018-06-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
ARTUR MARIAN WINNICKI
Wspólnik
2016-11-30
2017-01-26
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3100,00 ZŁ
JAKUB JURKOWSKI
Wspólnik
2016-11-30
2017-01-26
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
JAYAR S.A R.L.
Wspólnik
2017-01-26
2018-06-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
KATARZYNA MARIA KACHEL
Likwidator
2017-10-31
2018-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ PRZY UDZIELANI PEŁNOMOCNICTW.
MARCIN CZEKAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-23
2011-12-02
JAKUB JURKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-30
2017-10-31
MARIUSZ GŁAGOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-02
2013-02-19
MAŁGORZATA KACZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-02
2013-02-19
LILIANA TERESA DEPTULSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-19
2016-11-30
MAŁGORZATA KACZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-30
2017-10-31
ARTUR MARIAN WINNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-30
2017-10-31
2010-11-23
2011-12-02
TAK DLA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-02
2017-10-31
BUSINESS 4 HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-23
2017-11-21
ŁUBINOWA, 59, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie