KRS 0000369717
NIP9671335726
REGON34073581800000
NazwaZUVIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZUVIRA
Data rejestracji 04 lis 2010 (14 lat temu) 04 lis 2010
Data usunięcia 29 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 47, ŻERDZINY, 47-480, ŻERDZINY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9671335726
data rejestracji 07 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNERAFAŁ PIOTR NAWROCKI
Wspólnik
2010-11-04
2022-09-29
1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000 PLN
ANDRZEJ ANTONI ZUBER
Wspólnik
2010-11-04
2022-09-29
1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000 PLN
VALERIY ZVEGINTSEV
Wspólnik
2010-11-04
2022-09-29
1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000 PLN
IGOR SHABANOV
Wspólnik
2010-11-04
2022-09-29
1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000 PLN
ANDRZEJ ANTONI ZUBER
Likwidator
2018-08-30
2022-09-29
ALIAKSANDR SAKALOU
Likwidator
2018-08-30
2022-09-29
ANDRZEJ ANTONI ZUBER
Kurator
2014-09-22
2015-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMODZIELNA)
RAFAŁ PIOTR NAWROCKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-04
2014-08-26
ANDRZEJ ANTONI ZUBER
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-04
2012-02-07
ALIAKSANDR SAKALOU
PREZES ZARZĄDU
2014-12-22
2018-08-30
2010-11-04
2015-04-13
"Z.U. VIRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-13
2018-08-30
ZUVIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-04
2015-04-13
GARBARY, 3, BYDGOSZCZ, 85-229, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie