KRS 0000308405
NIP4990573368
REGON32053505800000
Nazwa"MAJEWSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAJEWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 27 cze 2008 (16 lat temu) 27 cze 2008
Data usunięcia 18 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres JANTAROWA, 36, KOSZALIN, 75-256, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMAKSIM SOKOLOV
Wspólnik
2008-06-27
2016-05-04
HUBERT GRZEGORZ MAJEWSKI
Wspólnik
2008-06-27
2018-10-18
ALIAKSANDR SAKALOU
Wspólnik
2008-06-27
2016-05-04
ALIAKSANDR SAKALOU
Wspólnik
2016-05-04
2018-10-18
HUBERT GRZEGORZ MAJEWSKI
Likwidator
2018-01-10
2018-10-18
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
HUBERT GRZEGORZ MAJEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-27
2018-01-10
ALIAKSANDR SAKALOU
Członek Organu Reprezentacji
2008-06-27
2016-05-04
2008-06-27
2018-01-10
"MAJEWSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie