KRS 0000368703
NIP5272640986
REGON14265792200000
NazwaCREDITOR CMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCREDITOR CMS
Data rejestracji 25 paź 2010 (14 lat temu) 25 paź 2010
Data usunięcia 13 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻELAZNA, 40, WARSZAWA, 00-832, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272640986
data rejestracji 01 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#691 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNETOMASZ HENRYK SADOWSKI
Wspólnik
2010-10-25
2022-06-13
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH
PAULINA MARTA PIASZCZYK
Wspólnik
2010-10-25
2022-06-13
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR PIASZCZYK
Wspólnik
2010-10-25
2022-06-13
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR PIASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-25
2022-06-13
PAULINA MARTA PIASZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-25
2022-06-13
2010-10-25
2022-06-13
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-25
2022-06-13
CREDITOR CMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-25
2022-06-13
ŻELAZNA, 40, WARSZAWA, 00-832, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-25
2022-06-13
691 - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2010-10-25
2022-06-13
692 - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2010-10-25
2022-06-13
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2010-10-25
2022-06-13
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2010-10-25
2022-06-13
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2010-10-25
2022-06-13
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2010-10-25
2022-06-13
681 - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2010-10-25
2022-06-13
682 - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2010-10-25
2022-06-13
683 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
2010-10-25
2022-06-13
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie