KRS 0000367598
NIP6372174969
REGON12137148700000
Nazwa"ŁOKERTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŁOKERTRANS
Data rejestracji 14 paź 2010 (14 lat temu) 14 paź 2010
Data usunięcia 30 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWA, 27, KRZYKAWKA, 32-329, BOLESŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6372174969
data rejestracji 01 lip 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMIŁUKASZ JÓZEF ŁASKAWIEC
Likwidator
2020-08-24
2021-10-22
RENATA ŁASKAWIEC
Likwidator
2021-10-22
2022-05-30
ŁUKASZ JÓZEF ŁASKAWIEC
Beneficjent
JÓZEF ŁASKAWIEC
Beneficjent
ŁUKASZ ŁASKAWIEC
reprezentant
ŁUKASZ JÓZEF ŁASKAWIEC
Wspólnik
2012-12-20
2021-08-23
145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.000,00;-ZŁ
ŁUKASZ JÓZEF ŁASKAWIEC
Wspólnik
2010-10-14
2011-09-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA KUBALAŃCA
Wspólnik
2011-09-16
2015-04-10
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000 ZŁ
MAREK RADOMSKI
Wspólnik
2011-09-16
2012-12-20
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000 ZŁ
JÓZEF ŁASKAWIEC
Wspólnik
2011-09-16
2013-12-23
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110000 ZŁ
JÓZEF ŁASKAWIEC
Wspólnik
2015-04-10
2022-05-30
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
ŁUKASZ JÓZEF ŁASKAWIEC
Wspólnik
2022-01-10
2022-05-30
145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.000,00 ZŁ
ŁUKASZ JÓZEF ŁASKAWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JÓZEF ŁASKAWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK RADOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-16
2012-12-20
AGNIESZKA KUBALAŃCA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-20
2013-12-23
ŁUKASZ JÓZEF ŁASKAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2013-12-23
2020-08-24
ŁUKASZ JÓZEF ŁASKAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2010-10-14
2011-09-16
AGNIESZKA KUBALAŃCA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-16
2012-12-20
2010-10-14
2020-08-24
"ŁOKERTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-14
2011-09-16
ZAGAJE, 2, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
2011-09-16
2014-12-12
SREBRNA, 4, ZABRZE, 41-819, ZABRZE, POLSKA
1219-SEE.7113.1.2024.262.WD UNP 1219-24-003137
2024-01-17
2024-02-06
421.03 PLN
OPL/2019/063664
URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU
1219-SEE.7113.1.2024.274.WD UNP1219-24-003333
2024-01-18
2024-02-06
548.29 PLN
149/16
URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie