KRS 0000226294
NIP9222711551
REGON06000095000000
Nazwa"NIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNIKA
Data rejestracji 12 sty 2005 (20 lat temu) 12 sty 2005
Data usunięcia 14 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 6, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #B RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO #C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #M EDUKACJA #N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA #P GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓWJÓZEF ANDRZEJ ŁASKAWIEC
Wspólnik
2005-01-12
2006-11-02
50 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 25.000,00 ZŁ
MONIKA RENATA ŚWIĄTEK
Wspólnik
2005-01-12
2015-12-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
IRYNA MARAKHOVSKA
Wspólnik
2005-03-10
2015-12-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN
JÓZEF ANDRZEJ ŁASKAWIEC
Prokurent
2005-01-12
2007-05-14
PROKURA SAMOISTNA, PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPRENENTOWANIA FIRMY JEDNOOSOBOWO
JÓZEF ŁASKAWIEC
Likwidator
2011-08-31
2015-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIEOOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI PREZES ZARZĄDU JEST JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU TO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH.
MONIKA RENATA ŁASKAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2005-01-12
2010-05-26
IRYNA MARAKHOVSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-10
2010-05-26
IRYNA MARAKHOVSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2011-08-31
2005-01-12
2011-08-31
"NIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-12
2005-02-14
WIERZBICA, 22-417, STARY ZAMOŚĆ, POLSKA
2005-02-14
2009-09-15
1 C, WIERZBA, 22-417, STARY ZAMOŚĆ, POLSKA
2009-09-15
2010-01-29
RAPACKIEGO, 21, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-520, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
2010-01-29
2013-02-11
LWOWSKA, 51, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie