KRS 0000367542
NIP8371797853
REGON14262303000000
NazwaSPÓŁKA DLA CIEBIE MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPÓŁKA DLA CIEBIE MAZOWSZE
Data rejestracji 11 paź 2010 (14 lat temu) 11 paź 2010
Data usunięcia 06 mar 2019 06 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻYRARDOWSKA, 6G, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 84000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5813Z WYDAWANIE GAZET #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR CZESŁAW MIGDA
Wspólnik
2010-10-11
2019-03-06
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000 ZŁ
HALINA PADUCH
Wspólnik
2010-10-11
2019-03-06
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000 ZŁ
ZOFIA JADWIGA ZAJĄC
Wspólnik
2010-10-11
2019-03-06
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000 ZŁ
STEFAN ROMAN FULEK
Wspólnik
2010-10-11
2019-03-06
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000 ZŁ
AGNIESZKA WIOLETTA PŁACHETA
Wspólnik
2010-10-11
2017-01-10
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000 ZŁ
ZBIGNIEW WIESŁAW BOGDAN
Wspólnik
2010-10-11
2019-03-06
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000 ZŁ
PIOTR DJACZKIN
Wspólnik
2010-10-11
2019-03-06
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000 ZŁ
KATARZYNA GRAŻYNA WĄSOWICZ
Likwidator
2017-11-06
2019-03-06
ZOFIA JADWIGA ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2010-10-11
2019-03-06
PIOTR CZESŁAW MIGDA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-11
2019-03-06
STEFAN ROMAN FULEK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-11
2019-03-06
HALINA PADUCH
Członek Organu Nadzoru
2010-10-11
2019-03-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PIOTR DJACZKIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-11
2015-09-11
AGNIESZKA WIOLETTA PŁACHETA
PREZES ZARZĄDU
2010-10-11
2015-09-11
ZBIGNIEW WIESŁAW BOGDAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-11
2015-09-11
KATARZYNA GRAŻYNA WĄSOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-09-11
2017-11-06
2010-10-11
2017-11-06
SPÓŁKA DLA CIEBIE MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-11
2011-06-01
CHOPINA, 168A, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie