KRS 0000116908
NIP7282471730
REGON47305485400000
NazwaSTOWARZYSZENIE KUPCÓW POLSKICH "SKLEP DLA CIEBIE"
Krótka nazwaKUPCÓW POLSKICH "SKLEP DLA CIEBIE"
Data rejestracji 07 cze 2002 (22 lata temu) 07 cze 2002
Data usunięcia 11 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. ELEKTRONOWA, 8, ŁÓDŹ, 94-103, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SKLEPDLACIEBIE@OP.PL
Dane podatkowe
NIP 7282471730
data rejestracji 01 wrz 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCHAGNIESZKA GROSZYŃSKA
Likwidator
2021-10-15
2023-12-11
WIESŁAW ALBIN STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-09-05
ZOFIA JANINA FLORCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2004-01-30
TERESA SIUDAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-05
2007-11-07
JAROSŁAW JAGIEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2006-09-05
2007-11-07
JAN BRAUN
Członek Organu Nadzoru
2007-11-07
2011-10-31
ALEKSANDRA KUCHARSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-07
2009-09-11
WIESŁAWA WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-07
2011-10-31
KRZYSZTOF SIL
Członek Organu Nadzoru
2009-09-11
2013-03-07
AGNIESZKA PŁACHETA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-31
2013-11-29
RENATA PIOTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-31
2013-03-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD GŁÓWNY
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM STOWARZYSZENIE REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM:1. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ DWA PODPISY: PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO LUB JEGO ZASTĘPCY ORAZ JEDNEGO Z FUNKCYJNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. INNE OSOBY MOGĄ DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE UDZIELONEGO IM PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PISEMNEGO PEŁNOMOCNICTWA. 3. ZAKUP LUB ZBYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGA UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO
RAFAŁ PRZEMYSŁAW POSŁUSZNY
PRZEWODNICZĄCY
2003-06-10
2005-06-15
KRZYSZTOF MAMROT
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
2003-06-10
2005-06-15
MIROSŁAW CZESŁAW MAŁECKI
SEKRETARZ
2003-06-10
2004-01-30
MIROSŁAW CZESŁAW MAŁECKI
CZŁONEK
2004-01-30
2005-06-15
PAWEŁ MAREK STACHOWSKI
SKARBNIK
2003-06-10
2005-06-15
WOJCIECH FLORCZAK
CZŁONEK
2003-06-10
2005-06-15
KRZYSZTOF SIL
CZŁONEK
2003-06-10
2005-06-15
MIROSŁAW MIECZYSŁAW SOKOŁOWSKI
CZŁONEK
2003-06-10
2004-01-30
RYSZARD JERZY KUBIAK
CZŁONEK
2003-06-10
2005-06-15
STEFAN ROMAN FULEK
CZŁONEK
2003-06-10
2004-01-30
2002-06-07
2003-06-13
PIŁSUDSKIEGO, 92, ŁÓDŹ, 92-202, ŁÓDŹ, POLSKA
2003-06-13
2006-10-17
ŁAGIEWNICKA, 54/56, ŁÓDŹ, 91-463, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-10-17
2009-09-11
NICIARNIANA, 33, ŁÓDŹ, 92-320, ŁÓDŹ, POLSKA
2009-09-11
2010-11-08
ZAKŁADOWA, 147B, ŁÓDŹ, 92-402, ŁÓDŹ, POLSKA
2010-11-08
2014-02-25
ORLA, 23, ŁÓDŹ, 90-317, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-02-25
2019-11-28
OBYWATELSKA, 102/104, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie