KRS 0000367207
NIP6572865299
REGON26040644000000
NazwaPOLSKIE CENTRUM DYSTRUBUCJI RYB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKIE CENTRUM DYSTRUBUCJI RYB
Data rejestracji 05 paź 2010 (14 lat temu) 05 paź 2010
Data usunięcia 14 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRNA, 25, KIELCE, 25-415, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 210000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6572865299
data rejestracji 31 sie 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWMICHAŁ KRZYSZTOF TUZIN
Beneficjent
SŁAWOMIR SŁOMIAN
Beneficjent
WOJCIECH KAMIŃSKI
reprezentant
SŁAWOMIR SŁOMIAN
reprezentant
MICHAŁ STANISŁAW PANIC
Beneficjent
WOJCIECH KAMIŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ STANISŁAW PANIC
reprezentant
JAN RZEPKA
Prokurent
2011-01-26
2019-09-24
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ STANISŁAW PANIC
Wspólnik
2010-10-05
2021-06-14
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
WOJCIECH JULIAN KAMIŃSKI
Wspólnik
2010-10-05
2021-06-14
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
SŁAWOMIR SŁOMIAN
Wspólnik
2010-10-05
2021-06-14
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
WŁODZIMIERZ JAN GROCHULSKI
Wspólnik
2010-10-05
2019-09-24
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
MICHAŁ JAKUB BIELEWICZ
Wspólnik
2010-10-05
2019-09-24
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
MICHAŁ KRZYSZTOF TUZIN
Wspólnik
2012-08-17
2021-06-14
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
ARLETA KOSZAŃSKA
Wspólnik
2013-03-27
2018-05-10
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
MICHAŁ STANISŁAW PANIC
Likwidator
2020-09-02
2021-06-14
MICHAŁ KRZYSZTOF TUZIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR SŁOMIAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ STANISŁAW PANIC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH KAMIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ JAKUB BIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-10-05
2011-01-26
WOJCIECH KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-05
2011-01-26
WOJCIECH KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-26
2020-09-02
MICHAŁ STANISŁAW PANIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-05
2020-09-02
SŁAWOMIR SŁOMIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-26
2020-09-02
2010-10-05
2020-09-02
POLSKIE CENTRUM DYSTRUBUCJI RYB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie