KRS 0000029380
NIP9730673897
REGON97128225100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG "POD TOPOLAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG "POD TOPOLAMI"
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 22 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOHATERÓW WESTERPLATTE, 9, ZIELONA GÓRA, 65 - 001, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄDARIUSZ PIOTR MALINOWSKI
Wspólnik
2001-07-20
2003-09-16
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁ.
KRZYSZTOF ANTONI WOŹNIAK
Wspólnik
2001-07-20
2009-05-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
HENRYK KRZYSZTOF SZCZERBA
Likwidator
2008-10-02
2009-05-22
BOGUSŁAW KAZIMIERZ CZEPCZYŃSKI
Likwidator
2008-10-02
2009-05-22
ARTUR JACEK MROZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-06-12
ARLETA KOSZAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2003-09-16
DARIUSZ NAWROT
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2003-09-16
KAZIMIERZ EMILIAN KOPACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2003-09-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE 2 CZŁONKOM ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, PRZYPADKU JEGO POWOŁANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
TADEUSZ CHOROŚ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2001-10-22
HENRYK KRZYSZTOF SZCZERBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2002-07-17
HENRYK KRZYSZTOF SZCZERBA
PREZES
2002-07-17
2008-10-02
BEATA TYMCZYJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2002-07-17
BARBARA GRAŻYNA DZIEWULAK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2002-06-12
BOGUSŁAW KAZIMIERZ CZEPCZYŃSKI
V-CE PREZES
2002-07-17
2008-10-02
ANDRZEJ BOGDAN OSTROWSKI
CZŁONEK
2002-07-17
2007-05-11
2001-07-20
2002-06-12
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG "POD TOPOLAMI"
2002-06-12
2008-10-02
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG "POD TOPOLAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie