KRS 0000367152
NIP9710713211
REGON14263855700000
NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "BEZPIECZNA DROGA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "BEZPIECZNA DROGA"
Data rejestracji 18 paź 2010 (14 lat temu) 18 paź 2010
Data usunięcia 22 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KROŚNIEWICKA, 4C, GOSTYNIN, 09-500, GOSTYNIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEBEATA AGNIESZKA JABŁOŃSKA
Likwidator
2013-01-14
2014-10-22
BOŻENA BARBARA MAJEWSKA
Likwidator
2013-01-14
2014-10-22
BOŻENA MAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-18
2014-10-22
KRZYSZTOF ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2010-10-18
2014-10-22
TADEUSZ JATCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-18
2014-10-22
STANISŁAW PISZCZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-10-18
2014-10-22
MARCIN BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-18
2014-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FINANSOWYCH, REPREZNTUJĄ PREZES I SEKRETARZ. W CZASIE ICH NIEOBECNOŚCI CZYNNOŚCI TE WYKONUJĄ Z UPOWAŻNIENIA: WICEPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU.
MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK
PREZES
2010-10-18
2013-01-14
IGNACY MIROSŁAW KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-18
2013-01-14
ADAM ANDRZEJ MACIEREWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-18
2013-01-14
BEATA AGNIESZKA JABŁOŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-18
2013-01-14
MARIA FUDAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-18
2013-01-14
2010-10-18
2013-01-14
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "BEZPIECZNA DROGA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie