KRS 0000366248
NIP5732811887
REGON24172572000000
NazwaMERCUR-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMERCUR-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 wrz 2010 (14 lat temu) 24 wrz 2010
Data usunięcia 06 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 75, WARSZAWA, 00-090, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5732811887
data rejestracji 01 cze 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMARIAN PAUL SCHMANDRA
Beneficjent
RAFAŁ JÓZEF KORZENIEC
reprezentant
SEBASTIAN HERBERT NIEDZIELA
reprezentant
MARIAN PAUL SCHMANDRA
Wspólnik
2010-09-24
2017-04-06
MARIAN PAUL SCHMANDRA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
64% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MERCUR SP Z O.O.BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM 33% UDZIAŁÓW MERCUR CONSORTIUM SP Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZADU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: - MARIAN-PAUL SCHMANDRA - PREZES ZARZĄDU - RAFAŁ KORZENIEC - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2010-09-24
2017-04-06
24147855100000
2010-09-24
2012-01-23
TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-09-24
2011-07-15
DĄBROWSKIEGO, 55, CZĘSTOCHOWA, 42-218, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie