KRS 0000365033
NIP6762427154
REGON12132568800000
NazwaRUA BONITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRUA BONITA
Data rejestracji 13 wrz 2010 (14 lat temu) 13 wrz 2010
Data usunięcia 28 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GARNCARSKA, 3, KRAKÓW, 31-115, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 509800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762427154
data rejestracji 01 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAFRANCISCO MARIA CHAMPALIMAUD DAUN E LORENA
Beneficjent
MIGUEL MARIA PINTO MASCARENHAS CARDOSO OLIVEIRA
reprezentant
LUÍS FILIPE GONÇALVES DOS REIS
reprezentant
JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DOS REIS
reprezentant
FRANCISCO MARIA CHAMPALIMAUD DAUN E LORENA
reprezentant
Wspólnik
2011-02-18
2020-07-28
2170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.500,00 ZŁ
12132565900000
PINTO MASCARENHAS II-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, LIMITADA
Wspólnik
2012-11-15
2020-07-28
1457 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.850,00 ZŁ
Wspólnik
2010-09-13
2014-05-06
159.161 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.958.050,00 ZŁ
12041654900000
GOTAN, SGPS, S.A.
Wspólnik
2011-02-18
2020-07-28
3135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.750,00 ZŁ
ESSI INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.
Wspólnik
2011-02-18
2014-11-25
65.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250.000,00 ZŁ
JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DOS REIS
Likwidator
2019-03-07
2020-07-28
FRANCISCO MARIA CHAMPALIMAUD DAUN E LORENA
Likwidator
2019-03-07
2020-07-28
MIGUEL MARIA PINTO MASCARENHAS CARDOSO OLIVEIRA
Likwidator
2019-03-07
2020-07-28
LUÍS FILIPE GONÇALVES DOS REIS
Likwidator
2019-03-07
2020-07-28
JOAO MIGUEL MATIAS DE ALMEIDA HENRIQUES
Członek Organu Nadzoru
2011-02-18
2020-07-28
VINCENTE MANUEL GONCALVES DOS REIS CUPIDO MAIAU
Członek Organu Nadzoru
2011-02-18
2012-11-15
LUIS MIGUEL BASTOS MENDES REZENDE
Członek Organu Nadzoru
2011-02-18
2020-07-28
MANUEL MARIA DA CUNHA POLICARPO PINTO MASCARENHAS
Członek Organu Nadzoru
2011-02-18
2012-03-26
RUI FILIPE XAVIER MARTINS DE JOAQUIM COLLACO
Członek Organu Nadzoru
2015-09-21
2020-07-28
FERNANDO VITORINO TORRE DO VALE FROES
Członek Organu Nadzoru
2015-09-21
2020-07-28
RODRIGO FERREIRA DA CUNHA METELO DE CARVALHO
Członek Organu Nadzoru
2011-02-18
2015-09-21
FRANCISCO MARIA CHAMPALIMAUD DAUN E LORENA
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 30,75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
LUÍS FILIPE GONÇALVES DOS REIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-13
2019-03-07
JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DOS REIS
PREZES ZARZĄDU
2010-09-13
2019-03-07
FRANCISCO MARIA CHAMPALIMAUD DAUN E LORENA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-18
2019-03-07
MIGUEL MARIA PINTO MASCARENHAS CARDOSO OLIVEIRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-18
2019-03-07
2010-09-13
2019-03-07
RUA BONITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie