KRS 0000267035
NIP6751350100
REGON12032123400000
NazwaREAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREAL INVESTMENTS
Data rejestracji 14 lis 2006 (18 lat temu) 14 lis 2006
Data usunięcia 22 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GARNCARSKA, 3, KRAKÓW, 31-115, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #7232Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE. #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJOSE EDUARDO GONCALVES DOS REIS
Wspólnik
2006-11-14
2015-09-22
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LUIS FILIPE GONCALVES DOS REIS
Wspólnik
2006-11-14
2015-09-22
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
VINCENTE MANUEL DOS REIS CUPIDO GONCALVES MAIAU
Wspólnik
2006-11-14
2015-09-22
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOAO PEDRO MATIAS ALMEIDA HENRIQUES
Wspólnik
2007-09-13
2015-09-22
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LUIS FILIPE GONCALVES DOS REIS
Likwidator
2013-06-18
2015-09-22
JOSE EDUARDO GONCALVES DOS REIS
Likwidator
2013-06-18
2015-09-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
VINCENTE MANUEL DOS REIS CUPIDO GONCALVES MAIAU
PREZES ZARZĄDU
2006-11-14
2013-06-18
JOSE EDUARDO GONCALVES DOS REIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-14
2013-06-18
LUIS FILIPE GONCALVES DOS REIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-14
2013-06-18
2006-11-14
2013-06-18
REAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-14
2008-04-30
IDZIKOWSKIEGO, 24 B, KRAKÓW, 31-519, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie