KRS 0000363691
NIP5423178469
REGON20038237200000
NazwaKOMT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMT POLSKA
Data rejestracji 25 sie 2010 (14 lat temu) 25 sie 2010
Data usunięcia 21 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POGODNA, 23, BIAŁYSTOK, 15-354, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWIESŁAW KRAWCZYŃSKI
Wspólnik
2010-08-25
2013-03-18
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9000 (DZIWEIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF TRUSKOLASKI
Wspólnik
2010-08-25
2013-03-18
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAŁGORZATA EWA MACIĄŻEK
Wspólnik
2010-08-25
2013-03-18
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MICHAŁ WASZCZENIUK
Wspólnik
2013-03-18
2021-10-21
99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.800 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
1990-07-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
WIESŁAW KRAWCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-25
2013-03-18
KRZYSZTOF TRUSKOLASKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-25
2013-03-18
MAŁGORZATA EWA MACIĄŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-25
2013-03-18
MICHAŁ WASZCZENIUK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-18
2021-10-21
1990-07-13
2010-08-25
2021-10-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-25
2021-10-21
KOMT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-25
2021-10-21
POGODNA, 23, BIAŁYSTOK, 15-354, BIAŁYSTOK, POLSKA
2010-08-25
2021-10-21
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2010-08-25
2021-10-21
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2010-08-25
2021-10-21
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2010-08-25
2021-10-21
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2010-08-25
2021-10-21
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2010-08-25
2021-10-21
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2010-08-25
2021-10-21
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2010-08-25
2021-10-21
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2010-08-25
2021-10-21
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2010-08-25
2021-10-21
85 - EDUKACJA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie