KRS 0000363553
NIP7010255082
REGON14257896700000
NazwaCONTINO THETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONTINO THETA
Data rejestracji 25 sie 2010 (14 lat temu) 25 sie 2010
Data usunięcia 06 mar 2017 06 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRÓJECKA, 1/3, WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWCONTINO SPRL
Wspólnik
2010-08-25
2011-01-24
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
POLEOL S.A.R.L.
Wspólnik
2011-01-24
2016-05-11
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-05-11
2017-03-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14245797900000
MICHAŁ MIECZYSŁAW MACIESOWICZ
Prokurent
2010-08-25
2017-03-06
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
ARND MORSCHHÄUSER
PREZES ZARZĄDU
2010-08-25
2011-01-24
1965-10-25
MARCIN NAWROCKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-24
2017-03-06
2010-08-25
2013-06-27
MYSIA, 5, WARSZAWA, 00-496, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie