KRS 0000362481
NIP8842718860
REGON02132080800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO - HANDLOWO - USŁUGOWO - PRZETWÓRCZE "METAL - PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO - HANDLOWO - USŁUGOWO - PRZETWÓRCZE "METAL - PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Data rejestracji 06 sie 2010 (14 lat temu) 06 sie 2010
Data usunięcia 09 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres CIERNIE, 157 B, ŚWIEBODZICE, 58 - 160, ŚWIEBODZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8842718860
data rejestracji 01 paź 2010
status Czynny
11109023560000000146961256
SANPL 2 Oddział w Świebodzicach
Al. Lipowe 5 58-160 świdnicki POLSKA
11114020910000399205001002
mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
26109023560000000146961277
SANPL 2 Oddział w Świebodzicach
Al. Lipowe 5 58-160 świdnicki POLSKA
38114020910000399205001001
mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
12105015751000002367370471
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
51105015751000002367370448
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
27114020910000399205001005
mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
54114020910000399205001004
mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
97114020910000399205001006
mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHDEIMANTE KORSAKAITE
Beneficjent
1983-01-20
GRZEGORZ JAKUB JASIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ ELEKTOROWICZ
zgłaszający - członek zarządu
NIKOLA FEDOROWICZ
Beneficjent
TERESA FEDOROWICZ
Beneficjent
DANUTA MICHALINA WOJTASIK
Beneficjent
DANIEL FEDOROWICZ
Beneficjent
ŁUKASZ KAZIMIERCZAK
Beneficjent
IZABELA FEDOROWICZ
Beneficjent
SEBASTIAN FEDOROWICZ
Beneficjent
SEBASTIAN FEDOROWICZ
Wspólnik
2010-08-06
2023-01-09
Wspólnik
2010-08-06
2023-01-09
89152739000000
NIKOLA FEDOROWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI BENEFICJENTA FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
TERESA FEDOROWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI BENEFICJENTA ORAZ CZŁONKA ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
DANUTA MICHALINA WOJTASIK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI BENEFICJENTA ORAZ CZŁONKA ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
DANIEL FEDOROWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI POWIERNIKA, CZŁONKA ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ ORAZ CZŁONKA ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ŁUKASZ KAZIMIERCZAK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI BENEFICJENTA FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
IZABELA FEDOROWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI ZAŁOŻYCIELA, BENEFICJENTA ORAZ CZŁONKA ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
SEBASTIAN FEDOROWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI ZAŁOŻYCIELA, POWIERNIKA, PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ, BENEFICJENTA ORAZ CZŁONKA ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.
Członek Organu Reprezentacji
2010-08-06
2023-01-09
89152739000000
2010-08-06
2023-01-09
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-08-06
2023-01-09
PRZEDSIĘBIORSTWO - HANDLOWO - USŁUGOWO - PRZETWÓRCZE "METAL - PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
2010-08-06
2023-01-09
CIERNIE, 157 B, ŚWIEBODZICE, 58 - 160, ŚWIEBODZICE, POLSKA
2021-02-26
2023-01-09
3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
2021-02-26
2023-01-09
2221Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie