KRS 0000362245
NIP5252485927
REGON14252992800000
NazwaLINDEX PL. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLINDEX PL.
Data rejestracji 10 sie 2010 (14 lat temu) 10 sie 2010
Data usunięcia 25 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 50A, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252485927
data rejestracji 17 wrz 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCHAB LINDEX
Wspólnik
2010-08-10
2021-11-25
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁOTYCH
ANNELIE MARIA FORSBERG
Likwidator
2020-04-06
2021-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
GÖRAN HOLGER BILLE
PREZES ZARZĄDU
2010-08-10
2014-10-08
ELISABETH VALERIJA PEREGI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-10
2014-05-05
LEIF PETER ANDERSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-10
2018-03-23
ANN CAROLINE ÖHGREN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-05
2020-04-06
INGVAR FRITZ LARSSON
PREZES ZARZĄDU
2014-10-08
2018-03-23
ELISABETH VALERIJA PEREGI
PREZES ZARZĄDU
2018-03-23
2019-01-22
EMMA KAJSA SKAPE
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-03-23
2019-04-18
SUSANNE BIRGITTA JÄRKBRATT EHNBAGE
PREZES ZARZĄDU
2019-01-22
2020-04-06
ANNELIE MARIA FORSBERG
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-18
2020-04-06
2010-08-10
2020-04-06
LINDEX PL. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-10
2012-11-14
DOBRA, 56/68, WARSZAWA, 00-312, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie