KRS 0000349210
NIP1080008523
REGON14226578300000
NazwaBASELL SLOVAKIA S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaBASELL SLOVAKIA S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaBASELL SLOVAKIA SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENUM SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENUM
Data rejestracji 17 lut 2010 (15 lat temu) 17 lut 2010
Data usunięcia 08 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 50A, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego MOSKOVSKÁ, 13, BRATYSŁAWA, 811 08, BRATYSŁAWA, SŁOWACJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANANICHOLAS JOHN STOYDIN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-02-17
2012-09-28
EDUARD SERÓN MICAS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-04-30
2018-06-09
FLORENTIN CHRISTIAN FEDEL
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2018-06-09
2021-01-08
HANS RÜDIGER VOLKER KLEIN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-09-28
2015-04-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
NICHOLAS JOHN STOYDIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-17
2012-09-28
WILLEM ADOLF WAELPUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-17
2011-04-20
FRANK NÖLTGEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-20
2012-06-01
CHRISTOPH DAMMER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-09
2021-01-08
PAUL RICHARD TURNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-01
2015-04-30
HANS RÜDIGER KLEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-01
2015-04-30
EDUARD SERÓN MICAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-30
2018-06-09
FLORENTIN CHRISTIAN FEDEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-30
2021-01-08
2010-02-17
2017-11-07
BASELL SLOVAKIA S.R.O.
2010-02-17
2012-09-28
PRIEVOZSKA, 4 A, BRATYSŁAWA, 821 09, BRATYSŁAWA, REPUBLIKA SŁOWACKA
2012-09-28
2012-10-09
MOSKOVSKÁ, 13, BRATYSŁAWA, 811 08, BRATYSŁAWA, REPUBLIKA CZESKA
2012-10-09
2017-11-07
MOSKOVSKÁ, 13, BRATYSŁAWA, 811 08, BRATYSŁAWA, REPUBLIKA SŁOWACKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie