KRS 0000362095
NIP8393129981
REGON22104608600000
NazwaREJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU
Data rejestracji 30 lip 2010 (14 lat temu) 30 lip 2010
Data usunięcia 10 mar 2017 10 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BANACHA, 15, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 408100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMIASTO SŁUPSK
Wspólnik
2010-07-30
2017-03-10
4081 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 408.100 ZŁ
770979625
BOŻENA EWA STRYSZKO
Prokurent
2011-08-19
2015-10-14
SAMOISTNA
JACEK BOGDAN RAKUĆ
Likwidator
2015-11-18
2017-03-10
KRZYSZTOF DRYGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-30
2015-10-14
BARTOSZ GWÓŹDŹ SPROKETOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-30
2011-07-28
MAŁGORZATA MARIA EJSMONT
Członek Organu Nadzoru
2015-10-14
2015-11-18
JACEK BOGDAN RAKUĆ
Członek Organu Nadzoru
2015-10-14
2015-11-18
IWONA MIECZYSŁAWA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-14
2015-11-18
MARCIN JAROSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-30
2015-10-14
ANNA GRABUSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-28
2014-11-26
TOMASZ STEFAN HAJDUCZENIA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-26
2015-10-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK WOJCIECH PAWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-30
2011-04-20
BOŻENA EWA STRYSZKO
PREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2011-08-19
MARCIN IRENEUSZ DUSZNY
PREZES ZARZĄDU
2011-08-19
2013-09-04
MARCIN ANDRZEJ BARTHA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-21
2014-09-16
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ ANDRUSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-16
2015-10-14
CEZARY MACIEJ WAŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-14
2017-03-10
2010-07-30
2015-11-18
REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie