KRS 0000360892
NIP7272766837
REGON10094132000000
NazwaALL SEASONS IBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALL SEASONS IBS
Data rejestracji 20 sie 2010 (14 lat temu) 20 sie 2010
Data usunięcia 25 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁĄKOWA, 7 A, ŁÓDŹ, 90-562, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272766837
data rejestracji 21 wrz 2010
status Czynny
29116022020000000180646098
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
30116022020000000180650348
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
53102033780000100202917219
PKO Oddział 3 w Łodzi
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA
70116022020000000330506868
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
95102033780000150202909331
PKO Oddział 3 w Łodzi
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #80 EDUKACJAADAM KAZIMIERZ GROM
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ADAM KAZIMIERZ GROM
Beneficjent
JACEK OWCZAREK
Wspólnik
2016-02-29
2016-05-25
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 500,00 ZŁOTYCH
AGAPETO LIMITED COMPANY
Wspólnik
2016-02-29
2016-05-25
1 890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94 500,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA ANNA STROSS
Wspólnik
2010-08-20
2016-02-29
2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000 ZŁ.
ADAM FRYDERYK STROSS
Wspólnik
2014-03-10
2014-06-02
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
AGAPETO LIMITED COMPANY
Wspólnik
2014-06-02
2015-07-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ADAM FRYDERYK STROSS
Wspólnik
2015-07-24
2016-01-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ADAM FRYDERYK STROSS
Prokurent
2014-03-10
2016-02-29
SAMOISTNA
JACEK OWCZAREK
Prokurent
2016-02-29
2016-05-25
SAMOISTNA
ADAM KAZIMIERZ GROM
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MAGDALENA ANNA STROSS
PREZES ZARZĄDU
2010-08-20
2016-02-29
ADAM FRYDERYK STROSS
PREZES ZARZĄDU
2016-02-29
2016-05-25
2010-08-20
2011-12-07
ŁĄKOWA, 7a, ŁÓDŹ, 90-562, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie