KRS 0000238500
NIP7272654096
REGON10005584800000
Nazwa"EKO TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO TRADING
Data rejestracji 26 lip 2005 (19 lat temu) 26 lip 2005
Data usunięcia 25 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁĄKOWA, 7 A, ŁÓDŹ, 90 - 562, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272654096
data rejestracji 01 sie 2005
status Czynny
22102033780000120204223202
PKO Oddział 3 w Łodzi
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA
27102033780000100204223210
PKO Oddział 3 w Łodzi
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA
69102033780000140204223228
PKO Oddział 3 w Łodzi
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA
79102033780000130204223194
PKO Oddział 3 w Łodzi
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA
04116022020000000263187728
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26114011080000587800001003
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
34116022020000000263701288
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJGRZEGORZ NOWICKI
zgłaszający - członek zarządu
ELŻBIETA ANNA GROM
Beneficjent
ELŻBIETA ANNA GROM
Wspólnik
2005-07-26
2017-05-25
494 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.400 ZŁOTYCH
ADAM FRYDERYK STROSS
Wspólnik
2012-09-11
2017-05-25
496 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.600 ZŁOTYCH
ADAM KAZIMIERZ GROM
Prokurent
2005-07-26
2017-05-25
SAMOISTNA
ELŻBIETA ANNA GROM
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW DARIUSZ BIELAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-26
2013-05-29
SEBASTIAN PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-29
2017-05-25
2005-07-26
2006-04-05
SIEWNA, 15, ŁÓDŹ, 94-250, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-04-05
2007-10-03
LEMIESZOWA, 11 A, ŁÓDŹ, 94-212, ŁÓDŹ, POLSKA
2007-10-03
2013-05-29
PROLETARIACKA, 7/9, ŁÓDŹ, 93-569, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie