KRS 0000359699
NIP6631854358
REGON26039795800000
NazwaAMT ECOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAMT ECOLOGY
Data rejestracji 30 cze 2010 (14 lat temu) 30 cze 2010
Data usunięcia 27 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIMARIUSZ STANISŁAW ADAMCZYK
Wspólnik
2010-06-30
2011-01-13
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47 500,00 ZŁ
KRZYSZTOF MAĆKOWSKI
Wspólnik
2011-01-13
2012-10-16
1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
SERGEY RIMAKOV
Wspólnik
2012-10-16
2020-02-27
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MAĆKOWSKI
Prokurent
2016-06-03
2020-02-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENCI JEDNOOSOBOWO. ZARZĄD MOŻE ROZPORZĄDZAĆ PRAWAMI I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 229 I 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. NABYCIE LUB ZBYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI NIE WYMAGA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
MARIUSZ STANISŁAW ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-30
2011-01-13
KRZYSZTOF MAĆKOWSKI
PREZES
2011-01-13
2012-10-16
SERGEY RIMAKOV
PREZES
2012-10-16
2020-02-27
2010-06-30
2011-01-13
KOŚCIUSZKI, 131, BLIŻYN, 26-120, BLIŻYN, POLSKA
2011-01-13
2012-07-20
SŁOWACKIEGO, 12, KIELCE, 25-365, KIELCE, POLSKA
2012-07-20
2014-04-07
ŚWIĘTOKRZYSKA, 18, WARSZAWA, 00-062, WARSZAWA, POLSKA
2014-04-07
2017-02-08
-, -, WARSZAWA, -, -, POLSKA
2017-02-08
2019-09-27
UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie