KRS 0000357967
NIP5213596404
REGON14244057100000
NazwaSUPERAPTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUPERAPTEKA
Data rejestracji 10 cze 2010 (14 lat temu) 10 cze 2010
Data usunięcia 21 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆMICHAŁ BUDNY
Wspólnik
2010-06-10
2011-04-14
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,- ZŁOTYCH
ELIZA BOROŃ
Wspólnik
2010-06-10
2011-04-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,- ZŁOTYCH
FRANCISZEK IWANIUK
Wspólnik
2011-04-14
2011-11-24
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950 ZŁ
"SOMNIUM " TRADING LIMITED SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO
Wspólnik
2011-11-24
2017-11-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁOTYCH
KONRAD SOKOŁOWSKI
Prokurent
2011-04-14
2017-11-21
SAMOISTNA PROKURA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ADAM ROBERT WRZASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-20
2012-11-14
ŁUKASZ MACIEJ CHOJNACKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-14
2017-11-21
MICHAŁ BUDNY
PREZES ZARZĄDU
2010-06-10
2011-04-14
ELIZA BOROŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-10
2011-04-14
FRANCISZEK IWANIUK
PREZES ZARZĄDU
2011-04-14
2012-02-20
2010-06-10
2016-11-28
RAKOWIECKA, 1/3, WARSZAWA, 02-517, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie