KRS 0000357817
NIP9730976936
REGON08043993700000
NazwaLC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLC DEVELOPMENT
Data rejestracji 07 cze 2010 (14 lat temu) 07 cze 2010
Data usunięcia 09 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DREWNIANA, 7, WARSZAWA, 00-345, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9730976936
data rejestracji 07 cze 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6491Z LEASING FINANSOWYPAWEŁ WIATER
Beneficjent
GHANEM DARWISH ALROMAITHI
Beneficjent
1972-07-07
PIOTR KOPIJ
reprezentant
BOGUSŁAW LEON ŻUROWSKI
reprezentant
RADOSŁAW MICHAŁ ŁEBEK
Wspólnik
2010-06-07
2015-04-10
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000ZŁ
TADEUSZ WAWRZYNIEC ŁEBEK
Wspólnik
2010-06-07
2015-04-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000ZŁ
Wspólnik
2015-04-10
2023-10-09
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
00804544000000
PAWEŁ WIATER
Wspólnik
2015-04-10
2023-10-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
TADEUSZ WAWRZYNIEC ŁEBEK
Prokurent
2010-06-07
2015-04-10
SAMOISTNA, DO ZAWIERANIA UMÓW POMIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PIOTR KOPIJ
Prokurent
2015-04-10
2023-10-09
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ WIATER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GHANEM DARWISH ALROMAITHI
Beneficjent
WSPÓŁWŁAŚCICIEL SPÓŁKI FIG SP Z O.O
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
RADOSŁAW MICHAŁ ŁEBEK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-07
2015-04-10
JACEK JANUSZ PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-10
2015-05-28
NATALIA KOLENDOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-28
2017-09-29
BOGUSŁAW LEON ŻUROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-09-29
2023-10-09
2010-06-07
2015-04-10
KANZO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-07
2014-07-22
MICHAŁA ANIOŁA, 14, RACULA, 66-004, RACULA, POLSKA
2014-07-22
2015-04-10
PROFESORSKA, 22, RACULA, 66-002, RACULA, POLSKA
2015-04-10
2015-05-28
UL. CIESIELSKA, 10, ZIELONA GÓRA, 65-059, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2015-05-28
2020-06-09
UL. ZWYCIĘZCÓW, 28, WARSZAWA, 03-938, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie