KRS 0000185514
NIP5990301593
REGON00813858300000
Nazwa"MOTO-CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOTO-CENTRUM
Data rejestracji 05 sty 2004 (21 lat temu) 05 sty 2004
Data usunięcia 17 mar 2020 17 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHOPINA, 54, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5990301593
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRATJAN ANDRZEJ SYPNICKI
Wspólnik
2004-01-05
2020-03-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
BARBARA AGNIESZKA SYPNICKA BARAN
Wspólnik
2004-01-05
2020-03-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
JAN ANDRZEJ SYPNICKI
Prokurent
2004-01-05
2013-09-25
PROKURA SAMOISTNA
JAN ANDRZEJ SYPNICKI
Likwidator
2019-08-28
2020-03-17
HALINA MARIA KRUPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-05
2011-08-25
PAWEŁ WIATER
Członek Organu Nadzoru
2011-08-25
2020-03-17
BARBARA AGNIESZKA SYPNICKA BARAN
Członek Organu Nadzoru
2004-01-05
2020-03-17
LECH CIEŚLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-05
2011-08-25
JACEK PAWEŁ SYPNICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-25
2020-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN MICHALCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2004-01-05
2013-09-25
JAN ANDRZEJ SYPNICKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-25
2019-08-28
2004-01-05
2019-08-28
"MOTO-CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-05
2011-08-25
MŁYŃSKA, 11, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie