KRS 0000357752
NIP9471970493
REGON10089786600000
NazwaNETEXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNETEXPERTS
Data rejestracji 07 cze 2010 (14 lat temu) 07 cze 2010
Data usunięcia 31 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARMIŃSKA, 2, ŁÓDŹ, 91-316, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMJACEK SŁAWOMIR FLORCZAK
Wspólnik
2010-06-07
2011-11-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW MARIAN RADOMIŃSKI
Wspólnik
2010-06-07
2011-11-22
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
MONIKA EWA RADOMIŃSKA
Wspólnik
2010-06-07
2011-11-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
LUDWIK GABARA
Wspólnik
2011-11-22
2012-04-10
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
BARBARA GABARA
Wspólnik
2011-11-22
2012-04-10
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ
JAN MARIAN GOSSA
Wspólnik
2012-04-10
2016-10-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ
DOROTA AGATA RDZEŃ
Wspólnik
2016-10-14
2018-01-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
MICHAŁ SŁAWOMIR CZAPLA
Wspólnik
2018-01-22
2020-12-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150 000,00 ZŁOTYCH
MONIKA EWA RADOMIŃSKA
Prokurent
2010-06-07
2011-11-22
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W : - SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - SPRAWACH MAJĄTKOWYCH , W KTÓRYCH WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK SŁAWOMIR FLORCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-07
2011-11-22
STANISŁAW MARIAN RADOMIŃSKI
WICEPREZES
2010-06-07
2011-11-22
BARBARA GABARA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-22
2012-04-10
LUDWIK GABARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-22
2012-04-10
JAN MARIAN GOSSA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-10
2016-10-14
DOROTA AGATA RDZEŃ
PREZES ZARZĄDU
2016-10-14
2018-01-22
MICHAŁ SŁAWOMIR CZAPLA
PREZES ZARZĄDU
2018-01-22
2018-05-25
2010-06-07
2011-11-22
ROJNA, 148 A, ŁÓDŹ, 91-134, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-11-22
2014-04-25
WÓLCZAŃSKA, 66, ŁÓDŹ, 90-516, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-04-25
2016-10-14
FRANCISZKA ŻWIRKI, 20, ŁÓDŹ, 90-450, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie