KRS 0000323255
NIP7272739349
REGON10063614300000
NazwaINSTYTUT ZARZĄDZANIA MIEJSCEM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINSTYTUT ZARZĄDZANIA MIEJSCEM -
Data rejestracji 11 lut 2009 (16 lat temu) 11 lut 2009
Data usunięcia 30 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres XXXXX, XXX, ŁÓDŹ, XXX, XXXXX, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTANISŁAW MARIAN RADOMIŃSKI
Wspólnik
2009-02-11
2014-06-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
MONIKA EWA RADOMIŃSKA
Wspólnik
2009-02-11
2014-06-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
MARCIN ADAM ŁUGAWIAK
Wspólnik
2009-02-11
2014-06-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
WOJCIECH PTAK
Wspólnik
2009-02-11
2014-06-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
MICHAŁ TOMASZ SZUSTER
Wspólnik
2014-06-26
2018-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MONIKA EWA RADOMIŃSKA
Prokurent
2009-02-11
2014-06-26
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
WOJCIECH PTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-11
2014-06-26
STANISŁAW MARIAN RADOMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-11
2014-06-26
MARCIN ADAM ŁUGAWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-11
2014-06-26
MICHAŁ TOMASZ SZUSTER
PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2018-11-30
2009-02-11
2014-06-26
LAJKONIKA, 2, ŁÓDŹ, 94-119, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie