KRS 0000356681
NIP6342751534
REGON24162286400000
NazwaFLOS KLIMCZYK, NOWAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFLOS KLIMCZYK, NOWAK
Data rejestracji 14 cze 2010 (14 lat temu) 14 cze 2010
Data usunięcia 17 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ZBOŻOWA, 38, KATOWICE, 40-657, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6342751534
data rejestracji 14 cze 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIANNA MARIA NOWAK
Beneficjent
WIOLETTA EDYTA KLIMCZYK
reprezentant
ANNA MARIA NOWAK
reprezentant
WIOLETTA EDYTA KLIMCZYK
Beneficjent
DANUTA MARIA BABIŃSKA
Wspólnik
2010-06-14
2012-12-19
JOANNA MONIKA WIECHOCZEK
Wspólnik
2010-06-14
2012-12-19
JOLANTA HANNA ZRAŁEK
Wspólnik
2010-06-14
2012-12-19
ANNA NOWAK
Wspólnik
2012-12-19
2022-01-17
WIOLETTA KLIMCZYK
Wspólnik
2012-12-19
2022-01-17
ANNA MARIA NOWAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WIOLETTA EDYTA KLIMCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN ZE WSPÓLNIKÓW WRAZ Z PROKURENTEM, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE WSPÓLNIK WIOLETTA KLIMCZYK JEST UPRAWNIONA DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
DANUTA MARIA BABIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2010-06-14
2012-12-19
JOANNA MONIKA WIECHOCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2010-06-14
2012-12-19
JOLANTA HANNA ZRAŁEK
Członek Organu Reprezentacji
2010-06-14
2012-12-19
WIOLETTA KLIMCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-19
2022-01-17
ANNA NOWAK
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-19
2022-01-17
2010-06-14
2012-12-19
ISM BABIŃSKA WIECHOCZEK, ZRAŁEK SPÓŁKA JAWNA
2010-06-14
2012-12-19
WOLNEGO, 12, KATOWICE, 40-857, KATOWICE, POLSKA
2012-12-19
2014-10-20
POPIEŁUSZKI, 37, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie