KRS 0000040280
NIP1181538091
REGON01630442000000
NazwaFACTORY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFACTORY POLSKA
Data rejestracji 17 wrz 2001 (23 lata temu) 17 wrz 2001
Data usunięcia 15 mar 2010 15 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS.W.SIWKA, 17, KATOWICE, 40-318, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 740000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1181538091
data rejestracji 01 wrz 2003
status Czynny
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIARAFAŁ MICHAŁ KLIMCZYK
Beneficjent
MARCIN ANDRZEJ POKORSKI
reprezentant
ADAM SŁAWOMIR MROWIEC
Beneficjent
TADAYUKI FUSE
Wspólnik
2001-09-17
2002-06-20
40 UDZIAŁÓW (CZTERDZIEŚCI) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
RYSZARD TERESZKIEWICZ
Wspólnik
2002-06-20
2002-10-01
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
MACIEJ JAN BIZOŃ
Wspólnik
2002-10-01
2003-10-02
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21000,00 (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
IZABELLA BRONISŁAWA FORTUNA
Wspólnik
2002-10-01
2003-10-02
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19500,00 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ADAM SŁAWOMIR MROWIEC
Wspólnik
2002-10-01
2010-03-15
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000,00 ZŁ
RYSZARD TERESZKIEWICZ
Wspólnik
2003-10-02
2008-08-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ.
RAFAŁ MICHAŁ KLIMCZYK
Wspólnik
2003-10-02
2010-03-15
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000,00 ZŁ
MARCIN ANDRZEJ POKORSKI
Wspólnik
2008-09-09
2008-10-03
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ.
WIOLETTA EDYTA KLIMCZYK
Wspólnik
2008-09-09
2008-10-03
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2008-10-03
2010-03-15
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
30064594000000
EWA DANUTA MICHALSKA
Prokurent
2002-06-20
2002-10-01
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ MICHAŁ KLIMCZYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY
ADAM SŁAWOMIR MROWIEC
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
NA 1 GŁOS AKCJI PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TADAYUKI FUSE
PREZES ZARZĄDU
2001-09-17
2002-06-20
RYSZARD TERESZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-06-20
2002-10-01
ADAM SŁAWOMIR MROWIEC
PREZES ZARZĄDU
2003-10-02
2010-03-15
RAFAŁ MICHAŁ KLIMCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-02
2010-03-15
MACIEJ JAN BIZOŃ
PREZES ZARZĄDU
2002-10-01
2003-10-02
2001-09-17
2002-10-01
"FUSE BOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-17
2002-10-01
RUMUŃSKA, 27, MICHAŁOWICE, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA
2002-10-01
2004-02-03
AL.KORFANTEGO, 51, KATOWICE, 40-161, KATOWICE, POLSKA
2004-02-03
2005-10-03
KS.BPA. H. BEDNORZA, 2A-6, KATOWICE, 40-384, KATOWICE, POLSKA
2005-10-03
2007-02-15
KONDUKTORSKA, 14 A, KATOWICE, 40-155, KATOWICE, POLSKA
Km 111/22
2022-12-23
2023-02-28
10450.73 PLN
VI Nc-e 907879/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora Kancelaria Komornicza nr V w Katowicach
Km 374/23
2024-04-08
2024-04-23
12554.85 PLN
VI Nc-e 907879/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora Kancelaria Komornicza nr V w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie