KRS 0000355596
NIP9671323189
REGON34072481000000
NazwaSALCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSALCAP
Data rejestracji 30 kwi 2010 (14 lat temu) 30 kwi 2010
Data usunięcia 13 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAWARKADIUSZ CIECIERSKI
Wspólnik
2010-04-30
2014-05-28
40 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000, 00 ZŁ
ŁUKASZ BERNARD ALSKI
Wspólnik
2010-04-30
2011-07-08
20 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000, 00 ZŁ
PIOTR ZBIGNIEW NAJZER
Wspólnik
2011-07-08
2014-05-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁ
TOMASZ ZBIGNIEW ZANDER
Wspólnik
2014-05-28
2015-06-03
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ
PATRYK MAREK TARANCZEWSKI
Wspólnik
2015-06-03
2019-09-27
60 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOSCI 30000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
PIOTR ZBIGNIEW NAJZER
PREZES
2011-07-08
2013-06-12
TOMASZ ZBIGNIEW ZANDER
PREZES ZARZĄDU
2014-05-28
2015-06-03
PATRYK MAREK TARANCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-03
2021-01-13
PRZEMYSŁAW JERZY SKRZYPEK
PREZES ZARZĄDU
2010-04-30
2011-07-08
ARKADIUSZ CIECIERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-30
2014-05-28
ŁUKASZ BERNARD ALSKI
WICEPREZES
2010-11-18
2011-07-08
2010-04-30
2010-11-18
GDAŃSKA, 123, BYDGOSZCZ, 85-022, BYDGOSZCZ, POLSKA
2010-11-18
2011-10-05
KRÓLOWEJ JADWIGI, 18, BYDGOSZCZ, 85-231, BYDGOSZCZ, POLSKA
2011-10-05
2012-07-18
KURPIŃSKIEGO, 3, BYDGOSZCZ, 85-096, BYDGOSZCZ, POLSKA
2012-07-18
2014-07-01
GDAŃSKA, 12, BYDGOSZCZ, 85-006, BYDGOSZCZ, POLSKA
2014-07-01
2015-06-03
POD BLANKAMI, 1, BYDGOSZCZ, 85-034, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie