KRS 0000354318
NIP5272626414
REGON14235357600000
NazwaALLERGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALLERGAN
Data rejestracji 20 kwi 2010 (14 lat temu) 20 kwi 2010
Data usunięcia 29 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3005000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272626414
data rejestracji 23 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8589B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWKATARZYNA DĄBEK
reprezentant
SANJA MILETIĆ
reprezentant
MARC PIETER ADRIE VAN DER HEIJDEN
reprezentant
1971-01-18
KATARZYNA DĄBEK
Beneficjent
MARC PIETER ADRIE VAN DER HEIJDEN
Beneficjent
1971-01-18
SANJA MILETIĆ
Beneficjent
ALLERGAN HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2010-04-20
2021-12-21
60.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.005.000 ZŁOTYCH
ABBVIE CENTRAL FINANCE B.V.
Wspólnik
2021-12-21
2022-11-29
60.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.005.000 ZŁ
KATARZYNA DĄBEK
Beneficjent
W STRUKTURZE WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁKI BRAK JEST OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET OD 1 DO 4 USTAWY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. (T.J. DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1115 Z. ZM.). JEDNOCZEŚNIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI NIE STWIERDZONO PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU. MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET 5 USTAWY, JAKO BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI ZOSTAŁY WSKAZANE OSOBY FIZYCZNE ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE W SPÓŁCE.
MARC PIETER ADRIE VAN DER HEIJDEN
Beneficjent
W STRUKTURZE WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁKI BRAK JEST OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET OD 1 DO 4 USTAWY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. (T.J. DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1115 Z. ZM.). JEDNOCZEŚNIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI NIE STWIERDZONO PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU. MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET 5 USTAWY, JAKO BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI ZOSTAŁY WSKAZANE OSOBY FIZYCZNE ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE W SPÓŁCE.
SANJA MILETIĆ
Beneficjent
W STRUKTURZE WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁKI BRAK JEST OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET OD 1 DO 4 USTAWY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. (T.J. DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1115 Z. ZM.). JEDNOCZEŚNIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI NIE STWIERDZONO PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU. MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET 5 USTAWY, JAKO BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI ZOSTAŁY WSKAZANE OSOBY FIZYCZNE ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KATARZYNA DĄBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-11-10
2022-11-29
OLAF MICHAŁ HERMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-20
2012-01-04
DAVID JOHN ENDICOTT
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-20
2011-04-22
PHILIPPE MASQUIDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-20
2011-04-22
SANJIV PATEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-22
2014-07-01
JAN STAWISKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-04
2015-04-10
JOLANTA ELŻBIETA DILLING NOWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-24
2020-12-02
GLEN EDWARD CURRAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-17
2021-10-13
SANJA MILETIĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-02
2022-11-29
MARC PIETER ADRIE VAN DER HEIJDEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-13
2022-11-29
1971-01-18
2010-04-20
2010-06-23
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2010-06-23
2015-06-10
AL. JEROZOLIMSKIE, 94, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie