KRS 0000354062
NIP5213568750
REGON14239662800000
NazwaONEIROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaONEIROS
Data rejestracji 14 kwi 2010 (14 lat temu) 14 kwi 2010
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ONEIROSSPZOO@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ANNA KARWAŃSKA
Wspólnik
2010-04-14
2011-04-07
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4500,00 ZŁOTYCH
JACEK ŁUKASZ WOLSKI
Wspólnik
2010-04-14
2011-04-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
DOKO JOKIĆ
Wspólnik
2011-04-07
2015-06-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 PLN
FRANJO JUSUPOVIĆ
Wspólnik
2015-06-16
2021-04-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ANDRZEJ WOJCIECH SOLARZ
Prokurent
2011-12-29
2021-04-27
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA KARWAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-14
2011-04-07
DOKO JOKIĆ
PREZES ZARZĄDU
2011-04-07
2015-06-16
MARCIN MIECZYSŁAW SARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-16
2021-04-27
2010-04-14
2011-04-07
DOMANIEWSKA, 17/19, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-07
2011-12-29
ŻURAWIA, 32/34, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
2011-12-29
2013-01-30
PL. TRZECH KRZYŻY, 16, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie