KRS 0000353345
NIP7811850865
REGON30143144800000
NazwaARCHIKRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARCHIKRU
Data rejestracji 10 maj 2010 (14 lat temu) 10 maj 2010
Data usunięcia 11 mar 2016 11 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LITEWSKA, 16, POZNAŃ, 60-605, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMACIEJ KRUCZYŃSKI
Prokurent
2010-05-10
2013-10-11
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA MARIA KRUCZYŃSKI
Likwidator
2013-10-11
2016-03-11
WOJCIECH KRUCZYŃSKI
Likwidator
2013-10-11
2016-03-11
MAGDALENA MARIA KRUCZYŃSKI
Wspólnik
2010-05-10
2016-03-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
WOJCIECH KRUCZYŃSKI
Wspólnik
2010-05-10
2016-03-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH KRUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-10
2013-10-11
MAGDALENA MARIA KRUCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-10
2013-10-11
2010-05-10
2013-10-11
ARCHIKRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie