KRS 0000037219
NIP9720953247
REGON63204077000000
Nazwa"ORTHOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaORTHOS
Data rejestracji 23 sie 2001 (23 lata temu) 23 sie 2001
Data usunięcia 10 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 28 CZERWCA 1956 R., 149, POZNAŃ, 61-525, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9720953247
data rejestracji 01 sty 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHJACEK LEON KRUCZYŃSKI
Wspólnik
2001-08-23
2013-01-22
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
LESZEK ROMANOWSKI
Wspólnik
2001-08-23
2008-01-30
30 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 15.000 ZŁ.
KRYSTYNA STANISŁAWA SENGER WALUSIAK
Wspólnik
2001-08-23
2008-01-30
10 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 5.000 ZŁ.
KATARZYNA MARIA KRUCZYŃSKA
Wspólnik
2008-01-30
2019-09-10
94 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.000,00 ZŁ
WOJCIECH JURASZ
Wspólnik
2001-08-23
2008-01-30
30 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 15.000 ZŁ.
MACIEJ KRUCZYŃSKI
Prokurent
2009-10-27
2018-11-20
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA MARIA KRUCZYŃSKA
Likwidator
2018-11-20
2019-09-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KATARZYNA MARIA KRUCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-23
2002-05-08
LESZEK ROMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-08
2008-01-30
KATARZYNA MARIA KRUCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-01-30
2018-11-20
2001-08-23
2018-11-20
"ORTHOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-23
2006-06-20
MADZIARSKA, 24, POZNAŃ, 61 - 615, POZNAŃ, POLSKA
2006-06-20
2013-01-22
28 CZERWCA 1956 R., 135/147, POZNAŃ, 61-545, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie