KRS 0000352830
REGON27242499900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE "MOBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE "MOBEX"
Data rejestracji 31 mar 2010 (14 lat temu) 31 mar 2010
Data usunięcia 25 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOWACKIEGO, 15, MODZURÓW, 47-415, SZONOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7750,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHDONATA WOJCIECH
Wspólnik
2010-03-31
2014-09-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00;-ZŁ
ANDRZEJ STANISŁAW KOC
Wspólnik
2010-03-31
2014-09-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00;-ZŁ
DONATA WOJCIECH
Likwidator
2014-04-25
2014-09-25
BOGDAN MICHAŁ POWĄZKA
Likwidator
2014-04-25
2014-09-25
ANDRZEJ STANISŁAW KOC
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2014-09-25
JÓZEF SZMIDT
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2014-09-25
PIOTR PAWEŁ JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2014-09-25
ANNA MAŁGORZATA HARNAS
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2014-09-25
JERZY PAWEŁ GILGE
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2014-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
DONATA WOJCIECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-31
2014-04-25
BOGDAN MICHAŁ POWĄZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-31
2014-04-25
2010-03-31
2014-04-25
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE "MOBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie