KRS 0000186189
NIP6790084430
REGON35054836200000
Nazwa"P.H.T. SUPON-AWWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaP.H.T. SUPON-AWWA
Data rejestracji 07 sty 2004 (21 lat temu) 07 sty 2004
Data usunięcia 15 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBROŃCÓW MODLINA, 4, KRAKÓW, 30-960, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 280000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANDRZEJ STANISŁAW KOC
Wspólnik
2004-01-07
2011-12-15
365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 182.500 ZŁ
ELŻBIETA ANNA KOC
Wspólnik
2004-01-07
2011-12-15
119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59.500 ZŁ
ANDRZEJ STANISŁAW KOC
Likwidator
2008-10-29
2011-12-15
JÓZEF ADAM KOC
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2011-12-15
STANISŁAW ŚMIETANA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2007-07-19
WITOLD ZYCH
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2011-12-15
MAŁGORZATA PAWLIKOWSKA KOC
Członek Organu Nadzoru
2007-07-19
2011-12-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
ANDRZEJ STANISŁAW KOC
PREZES ZARZĄDU
2004-01-07
2008-10-29
LESZEK HOJDUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-07
2008-10-29
2004-01-07
2004-01-23
"P.H.T SUPON-ANWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-23
2008-10-29
"P.H.T. SUPON-AWWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie