KRS 0000352443
NazwaALFA STAR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaALFA STAR
Data rejestracji 31 mar 2010 (14 lat temu) 31 mar 2010
Data usunięcia 09 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WARSZAWSKA, 126, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3495881,40 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3495881,40 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji34958814
Dane kontaktowe
Email ALFASTAR@ALFASTAR.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAASHRAF NOSIR
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2013-02-20
BARBARA BALCEREK POGODA
Członek Organu Nadzoru
2013-02-20
2015-02-09
ARTUR WOJCIECH ALTMAN
Członek Organu Nadzoru
2013-02-20
2015-02-09
ANETA PIWOWARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-02-20
2015-02-09
MICHAŁ WOJCIECH WYDRA
Członek Organu Nadzoru
2013-02-20
2015-02-09
RADOSŁAW PAWEŁ PIESIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-02-20
2013-07-15
KAMIL BOGDAN WAWRUCH
Członek Organu Nadzoru
2013-07-15
2015-02-09
SYLWESTER KRZYSZTOF STRZYLAK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2013-02-20
IZABELA MARIA STRZYLAK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2013-02-20
JOLANTA MARIA STRZYLAK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2013-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO II. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PRZY CZYM JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
BARBARA JOLANTA BALCEREK POGODA
PREZES ZARZĄDU
2010-03-31
2013-02-20
SYLWESTER KRZYSZTOF STRZYLAK
PREZES ZARZĄDU
2013-02-20
2015-02-09
IZABELA MARIA STRZYLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-20
2015-02-09
JOANNA STRZYLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-20
2015-02-09
MAŁGORZATA STRZYLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-20
2015-02-09
JOANNA BARBARA SŁAWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-20
2013-11-06
2010-03-31
2013-11-06
NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 8, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie